Auskünfte zu Hanspeter Jenni
Einträge zum Namen Hanspeter Jenni
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hanspeter Jenni
Publikationsnummer: HR02-1006107857, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
multiweb24 GmbH, bisher in Entlebuch, CHE-158.488.955, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, Publ. 3041695).
Statutenänderung:
31.07.2024.
Firma neu:
Energy GO Swiss GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Max-Högger-Strasse 6, 8048 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Innenausbau- und Renovationsarbeiten, die Installation und Wartung von Heizungs- und Klimasystemen, den Einbau von Isolationsmaterialien sowie Elektroinstallationen. Weiter umfasst der Zweck den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenni, Hanspeter, von Escholzmatt-Marbach, in Entlebuch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boureghda, Lahcène, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005592855, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Entlebucher Kulturstiftung, in Entlebuch, CHE-223.388.070, Stiftung (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2021, Publ. 1005166486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenni, Hanspeter, von Escholzmatt-Marbach, in Entlebuch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen-Odermatt, Sandra, von Schüpfheim und Dallenwil, in Schüpfheim, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1005074742, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Entlebucher Kulturstiftung, in Entlebuch, CHE-223.388.070, c/o Businesspark Aentlebuch AG, Bahnhofstrasse 42, 6160 Entlebuch Businesszentrum, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
26.11.2020.
Zweck:
Förderung und Unterstützung der Kunst und Kultur in der Talschaft Entlebuch;
Betrieb eines Kultur- und Kongresszentrums im Entlebuch;
Jugend- und Talentförderung im Bereich Musik und Kunst;
Erwerb, Veräusserung, Bebauung, Belastung, Miete und Vermietung von Grundstücken.
Eingetragene Personen:
Baumeler, Viktor Theodor, von Schüpfheim, in Luzern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Theodor, genannt Theo, von Flühli, in Flühli, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri-Vogel, Elisabeth Rita, genannt Lisbeth, von Entlebuch, in Entlebuch, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Böbner, Christoph, von Entlebuch, in Hasle (LU), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Duss-Studer, Adelheid, genannt Heidi, von Escholzmatt-Marbach, in Escholzmatt-Marbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Engel, David, von Schüpfheim, in Schüpfheim, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heer, Franz, von Doppleschwand und Malters, in Doppleschwand, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lustenberger, Rudolf Anton, genannt Ruedi, von Romoos, in Romoos, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwingruber, Anton, genannt Toni, von Werthenstein, in Werthenstein, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jenni, Hanspeter, von Escholzmatt-Marbach, in Entlebuch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand-Partner Schüpfheim AG (CHE-337.597.195), in Schüpfheim, Revisionsstelle.